Entreprise : CNB SARL - SIREN 438 874 646
Identité
Dénomination
CNB SARL
SIREN (siège)
438 874 646
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2009
Début d’activité
03/12/2007
Date de fin de la personne morale
24/03/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Prise de participations sous toutes formes dans toutes affaires et entreprises françaises et étrangères quelque soit leur objet.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
7875 EUR
Adresse du siège
ZI LA MARE JACOB RN 489 91290 LA NORVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 489 -
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLARD YANNICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Bois-le-Roi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/12/2007
Siret
43887464600054
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations sous toutes formes dans toutes affaires et entreprises françaises et étrangères quelque soit leur objet.
Adresse
ZI LA MARE JACOB RN 489
91290 , LA NORVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 489 -
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
03/12/2007
Siret
43887464600047
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations sous toutes ses formes dans toutes affaires et entreprises françaises et étrangères quelque soit leur objet
Adresse
AV FRANKLIN ROOSEVELT
77210 , AVON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
20 A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/2001
Siret
43887464600013
Code APE
741G
Adresse
66 AV D'IVRY
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/12/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
43887464600021
Code APE
741J
Adresse
PL DE LA REPUBLIQUE
77590 , BOIS-LE-ROI - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8 BIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
43887464600039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RUE DU LAVOIR VARENNES
77460 , SOUPPES-SUR-LOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
96018
Date d'ajout
21/09/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 06/09/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
81296
Date d'ajout
10/09/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 06/09/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/09/2018
Numéro d'observation
80862
Date d'ajout
13/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY prononce en date du 30/10/2017 , la résolution du plan et la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements 14/04/2017 désigne liquidateur La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 2 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
73759
Date d'ajout
31/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 30/10/2017 la résolution du plan de redressement, la liquidation judiciaire et l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée date de cessation des paiements le 14/04/2017 et a désigné Liquidateur La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
29419
Date d'ajout
07/07/2014
Description
Ordonnance en date du 02/06/2014 , met fin à la mission de Maître Ancel , mandataire judiciaire
Numéro d'observation
48163
Date d'ajout
18/06/2014
Description
Ordonnance en date du 02,06,2014 , met fin à la mission de MAITRE ANCEL MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL CNB.
Numéro d'observation
27580
Date d'ajout
09/05/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 14/04/2014 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Yves COUDRAY-Christophe ANCEL, en la personne de Maître Ancel, Mandataire judiciaire associé 9 boulevard de l'Europe 91050 EVRY CEDEX.
Numéro d'observation
46296
Date d'ajout
15/04/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 14/04/2014 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , met fin à la mission de l'administrateur Me Florence Tulier-Polge rue René Cassin Immeuble le Mazière - 4ème étage 91000 EVRY , maintient mandataire judiciaire La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 bd de l'Europe 91050 EVRY CEDEX
Numéro d'observation
23954
Date d'ajout
21/01/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 06/01/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois
Numéro d'observation
42650
Date d'ajout
07/01/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 06/01/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois
Numéro d'observation
17815
Date d'ajout
18/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 08/07/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
37905
Date d'ajout
10/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 08/07/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
10796
Date d'ajout
14/01/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY , prononce en date du 07/01/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 14/12/2012 désigne Administrateur Maître Tulier Polge Rue René Cassin Immeuble Le Mazière 4ème étage 91000 Evry avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire SCP Yves Coudray Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel 9 boulevard de l'Europe 91050 Evry cedex , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
33489
Date d'ajout
07/01/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry , prononce en date du 07/01/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00010 , date de cessation des paiements le 14/12/2012 désigne Juge Commissaire M. Dahan , Juge Commissaire suppléant M. Amiramesa , Administrateur Me Tulier-Polge Rue René Cassin Immeuble le Mazière - 4ème étage 91000 Évry avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 08/07/2013 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 16 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/04/2009
Description
: Transfert du siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Evry à compter du 01/01/2009.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
25/03/2009
Description
Transfert du siège avec maintien de l'activité dans le ressort de l'ancien siège à l'adresse du fonds secondaire : 20 A Avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
1736
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008 - 146 du 15 Février 2008
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/02/2006
Description
Historique des observations depuis le 27/02/2006 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 015716 A le 10/08/2001 --- Publicité au Journal : LE PARISIEN --- Parution au Journal le 16/02/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).