Entreprise : SCI LES GALERIES - SIREN 438 847 865
Identité
(Entreprise radiée le 03/06/2021)
Dénomination
SCI LES GALERIES
SIREN (siège)
438 847 865
Date d'immatriculation au RNE
16/08/2001
Date de fin de la personne morale
15/08/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
61000 EUR
Adresse du siège
19 RUE THEOPHILE GAUTHIER 63190 LEZOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REMY FRANCE , MARIE , ALIX
Nom d'usage
CHASTEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1934
Commune de résidence
Lezoux
Nom, Prénom(s)
CHASTEL PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
LEZOUX
Nom, Prénom(s)
CHASTEL JEAN-PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Paslières
Nom, Prénom(s)
CHASTEL PAULETTE
Nom d'usage
RIFFAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Orléat
Nom, Prénom(s)
CHASTEL MONIQUE
Nom d'usage
VOLFF
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Vimory
Nom, Prénom(s)
CHASTEL ANDREE , NICOLE
Nom d'usage
DELEPINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Ligny-le-Ribault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/2001
Siret
43884786500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA BROUSSE
63350 , CULHAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/07/2001
Siret
43884786500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la gestion, l'administration et l'exploitation de tous biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie de construction, acquisition, échange, apport ou autrement ; L'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société par voie de vente, échange, apport ou autrement.
Adresse
19 RUE 19 rue Théophile Gautier
63190 , Lezoux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9925
Date d'ajout
03/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/05/2021
Description
Dissolution à compter du 04/05/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 04/05/2021, liquidateur : CHASTEL Jean-Paul, siège de la liquidation : 19 Rue Théophile Gautier 63190 Lezoux, parution de la publicité légale : Le Semeur Hebdo paru le 14/05/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1101
Date d'ajout
17/09/2008
Description
Transfert du siège social à compter du 30/06/2008 : Ancienne adresse : LA BROUSSE 63350 CULHAT Nouvelle adresse : 19 rue Théophile Gautier 63190 Lezoux Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2008 : Nouveau : CHASTEL France Marie Alix, Associé Société Civile Nouveau : DELEPINE Andrée Nicole, Associé Société Civile Nouveau : VOLFF Monique, Associé Société Civile Nouveau : RIFFAUD Paulette, Associé Société Civile Changement de qualité : CHASTEL Jean-Paul, Co-Gérant devient Gérant associé Changement de qualité : CHASTEL Philippe, Co-Gérant devient Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).