Entreprise : SCI DE LA RUE DE L'ARGENTERIE - SIREN 438 842 635
Identité
(Entreprise radiée le 08/07/2020)
Dénomination
SCI DE LA RUE DE L'ARGENTERIE
SIREN (siège)
438 842 635
Date d'immatriculation au RNE
07/08/2001
Fermeture de l'établissement - 43884263500015
- Date d'effet de la fermeture : 18/06/2020
Date de fin de la personne morale
06/08/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
42000 EUR
Adresse du siège
6 RTE DE CAEN 14400 BAYEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
BAYEUX
Nom, Prénom(s)
ALACHKAR FADI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Mathieu
Nom, Prénom(s)
MARICHAL YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Bretteville-sur-Odon
Nom, Prénom(s)
ROLLET GILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
CHALLINE BERTRAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
LANGLET ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Grainville-Langannerie
Nom, Prénom(s)
PIEL GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Caen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/07/2001
Siret
43884263500015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété administration gestion d'immeubles
Adresse
6 RTE 6 route de Caen
14400 , Bayeux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8058
Date d'ajout
08/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/07/2020
Description
Dissolution à compter du 18/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/06/2020, liquidateur : MORIN Philippe, siège de la liquidation : 6 Route de Caen 14400 Bayeux, parution de la publicité légale : L'Orne Combattante en date du 25/06/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).