Entreprise : LA COMPAGNIE DU BOCAGE - SIREN 438 840 142
Identité
Dénomination
LA COMPAGNIE DU BOCAGE
SIREN (siège)
438 840 142
Date d'immatriculation au RNE
13/08/2001
Début d’activité
01/07/2004
Date de fin de la personne morale
12/08/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
propriété et gestion de valeurs mobilières, notamment pär voie d'apport, d'échange, de souscription d'actions, fourniture de prestations de services et assistances en matière administrative, comptablé et financière (début : 01.07.2004)
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
25034891 EUR
Adresse du siège
LA RIGOURDIERE 35510 CESSON-SEVIGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D AFFAIRES ALIZES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACOB YVON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Dénomination
RSM PARIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
43884014200022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LA RIGOURDIERE
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D AFFAIRES ALIZES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
28/05/2001
Siret
43884014200014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
5 BD VINCENT GACHE
44200 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/02/2009
Description
: Changement de la forme juridique de SA à Conseil d'Administration en SAS, le 18.12.2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/01/2005
Description
Historique des observations depuis le 31/01/2005 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 28.05.2001 AU 01.07.2004, NANTES 5 BD VINCENT GACHE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).