Entreprise : ALUMINIUM, DURAND - SIREN 438 830 721
Identité
Dénomination
ALUMINIUM, DURAND
SIREN (siège)
438 830 721
Date d'immatriculation au RNE
07/08/2001
Début d’activité
01/07/2001
Date de fin de la personne morale
08/08/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Menuiserie aluminium
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
1623ZZ - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Capital social
92000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA SOURCE 83400 HYERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI QUARTIER ST MARTIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND CAROLINE
Nom d'usage
RIO
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Hyères
Nom, Prénom(s)
BRUNET MIREILLE
Nom d'usage
DURAND
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
HYERES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
43883072100017
Nom commercial
ALUMINIUM DURAND
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
1623ZZ - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Menuiserie aluminium
Code APRM
1623ZZ - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Autres Activités
MENYUISERIE ALUMINIUM
Code APRM
1623ZZ - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Adresse
CHE DE LA SOURCE
83400 , HYERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI QUARTIER ST MARTIN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/008047
Date d'ajout
21/03/2024
Description
Par ordonnance en date du 15/03/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a nommé Commissaire à l'exécution du plan : SELARL ML Associés prise en la personne de Maître Nicolas MALRIC 59 Avenue Maréchal Foch 83000 TOULON.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/008139
Date d'ajout
21/03/2024
Description
Par ordonnance en date du 15/03/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a nommé mandataire judiciaire : SELARL ML Associés prise en la personne de Maître Nicolas MALRIC 59 Avenue Maréchal Foch 83000 TOULON.
Numéro d'observation
F20/015497
Date d'ajout
25/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 24/09/2020 homologuant le plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon
Numéro d'observation
F19/018633
Date d'ajout
17/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 17/10/2019 ordonnant le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 05/03/2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F19/003546
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 05/03/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Date de cessation des paiements : 01/03/2019
Numéro d'observation
10670
Date d'ajout
16/08/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31/07/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).