Entreprise : INTEQUEDIS - SIREN 438 825 424
Identité
Dénomination
INTEQUEDIS
SIREN (siège)
438 825 424
Date d'immatriculation au RNE
14/08/2001
Début d’activité
01/08/2001
Date de fin de la personne morale
13/08/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Distribution et négoce de matériels et équipements pour toute activité industrielle ou tertaire
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
11 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 69330 MEYZIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
INTERNATIONAL FINANCIAL COMPANY
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Meyzieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2001
Siret
43882542400023
Nom commercial
INTEQUEDIS
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Distribution et négoce de matériels et équipements pour toute activité industrielle ou tertaire, import export (études de marchés étrangers financières et techniques), prestations de services relatives au support de l'activité principale.
Adresse
11 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
69330 , MEYZIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
06/10/2015
Siret
43882542400049
Nom commercial
INTEQUEDIS
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Distribution et négoce de matériels et équipements pour toute activité industrielle ou tertaire
Adresse
12 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
69330 , MEYZIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2015
Siret
43882542400031
Nom commercial
INTEQUEDIS
Enseigne
INTEQUEDIS
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Distribution et négoce de matériels et équipements pour toute activité industrielle ou tertiaire
Adresse
2116 BD HENRI WALLON
13130 , BERRE-L'ETANG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2001
Siret
43882542400015
Code APE
518M
Adresse
249 CRS LAFAYETTE
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2694
Date d'ajout
15/05/2020
Description
Radiation du RCS de Salon-de-Provence le 15/05/2020 avec effet au 01/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6311
Date d'ajout
17/09/2019
Description
Par jugement du 11/09/2019, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'adoption du plan de redressement de la société INTEQUEDIS et a désigné en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 rue de Créqui 69003 LYON.
Numéro d'observation
1929
Date d'ajout
11/03/2019
Description
Suivant jugement du 6/03/2019, le Tribunal de commerce de Lyon a prolongé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 13/09/2019.
Numéro d'observation
7246
Date d'ajout
14/09/2018
Description
Par jugement en date du 13/09/2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la société INTEQUEDIS, et a désigné: Administrateur judiciaire : LA SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE - 174 rue de Créqui 69003 LYON; avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Mandataire judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Marie DUBOIS - 32 rue Molière 69006 LYON Date de cessation des paiements : 12/09/2018
Numéro d'observation
F18/011991
Date d'ajout
13/03/2018
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 05/02/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).