Entreprise : SCI AALTO - SIREN 438 781 007
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2021)
Dénomination
SCI AALTO
SIREN (siège)
438 781 007
Date d'immatriculation au RNE
08/08/2001
Date de fin de la personne morale
07/08/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
GOAS HAMON 22310 PLESTIN-LES-GREVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROHNER MICHEL , GUY , ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Plestin-les-Grèves
Nom, Prénom(s)
DELVAUX VERONIQUE
Nom d'usage
RUELLAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Vallègue
Nom, Prénom(s)
DELVAUX LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Paris 19
Nom, Prénom(s)
DELVAUX MARINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Brest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2001
Siret
43878100700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 RUE CIE ROGER BARBE
22300 , LANNION - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2001
Siret
43878100700028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, location de tous immeubles à usage d'habitation commercial, professionnel, industriel
Adresse
Goas Hamon
22310 , Plestin-les-Grèves - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5920
Date d'ajout
28/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/04/2021
Description
Dissolution à compter du 15/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/12/2020, liquidateur : ROHNER Michel Guy Alain, siège de la liquidation : Goas Hamon 22310 Plestin-les-Grèves, parution de la publicité légale : Le Petit Bleu paru le 25/02/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).