Entreprise : SNC HUARD MISTRE - SIREN 438 769 432
Identité
Dénomination
SNC HUARD MISTRE
SIREN (siège)
438 769 432
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2001
Date de fin de la personne morale
05/08/2041
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société en nom collectif coopérative
Qualité
Actif agricole
Capital social
15200 EUR
Adresse du siège
9 AV GARE 21130 TILLENAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESPOSITO MARIA , ROSARIA
Nom d'usage
MISTRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
AUXONNE
Nom, Prénom(s)
HUARD EMILE , CHARLES , FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
AUXONNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
43876943200016
Nom commercial
RESTAURANT DU BARRAGE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
BAR, RESTAURANT, GERANCE DE DEBIT DE TABACS.
Adresse
9 AV 9 AV. DE LA GARE
21130 , TILLENAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1431
Date d'ajout
09/02/2011
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 08/02/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE DE L'ACTIF DE LA SNC, DE MADAME MISTRE ET DE MONSIEUR HUARD. Date d'effet : 08/02/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
477
Date d'ajout
20/01/2005
Description
Changement de juge-commissaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 21/12/2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PROCEDE AU CHANGEMENT DU JUGE COMMISSAIRE ET DU JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ET A DESIGNE JUGE-COMMISSAIRE : .........PERRIN MARIE FRANCE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : THOMAS CHRISTIAN A COMPTER DU 21/12/2004 Date d'effet : 21/12/2004
Numéro d'observation
3605
Date d'ajout
26/06/2003
Description
EN DATE DU 24/06/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME SCP CURE-THIEBAUT(repres par Me THIEBAUT) 78 avenue Victor Hugo BP 81556 21015 DIJON CEDEX COMME LIQUIDATEUR. A NOMME GAUTHERON JEAN MARIE COMME JUGE COMMISSAIRE ET ALAIN AMPAUD COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 01/03/2002 CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU : 24/06/2003 Date d'effet : 24/06/2003
Numéro d'observation
2883
Date d'ajout
28/05/2003
Description
EN DATE DU 27/05/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE ET INTIMANT A COMPARAITRE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 24/06/2003 A COMPTER DU 27/05/2003 Date d'effet : 27/05/2003
Numéro d'observation
2381
Date d'ajout
30/04/2003
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29/04/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: GAUTHERON JEAN MARIE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: AMPAUD ALAIN REPRESENTANT DES CREANCIERS: SCP CURE-THIEBAUT(repres par Me THIEBAUT) 78 avenue Victor Hugo BP 81556 21015 DIJON CEDEX DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 01/03/2002 A COMPTER DU 29/04/2003 Date d'effet : 29/04/2003
Numéro d'observation
2312
Date d'ajout
25/04/2003
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPOSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON LE 24 AVRIL 2003 Date d'effet : 24/04/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).