Entreprise : ECOPLASTICS - SIREN 438 768 582
Identité
Dénomination
ECOPLASTICS
SIREN (siège)
438 768 582
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2001
Début d’activité
20/07/2001
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Transformation de matières plastiques, négoce de matières plastiques tant en France qu'à l'étranger
Code APE
2016Z - Fabrication de matières plastiques de base
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
IMP DE GILOCOURT 60870 BRENOUILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE PONT BRENOUILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUENERON FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GABILLARD MARTIAL , PIERRE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Betton
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/2001
Siret
43876858200027
Code APE
2016Z - Fabrication de matières plastiques de base
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transformation de matières plastiques, négoce de matières plastiques tant en France qu'à l'étranger
Adresse
IMP DE GILOCOURT
60870 , BRENOUILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE PONT BRENOUILLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/2001
Siret
43876858200019
Code APE
252G
Adresse
6 RUE DUMONT D'URVILLE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
23/07/2020
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Assemblée Générale du 15-06-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
04/01/2017
Description
Société réduite à un Associé Unique, à compter du 09/12/2016.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
10/12/2015
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social. Ancienne mention : 31/12.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/11/2006
Description
Transfert siège social et Etablissement principal "6 rue Dumont d'Urville 75116 PARIS" à BRENOUILLE (2001B00381) à dater du 01/07/2006, sans maintien d'activité à l'ancien siège.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/12/2001
Description
Observations concernant l'établissement situé impa sse de Gilocourt ZI de Brenouille 60870 Brenouille : - Publication de la cession : Le Bonhomme Picar d du 28 novembre 2001 - précédent propriétaire : S ARL NEXUS INDUSTRIES (352 276 372 RCS BEAUVAIS)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/12/2001
Description
Historique : immatriculation principale hors resso rt : RCS PARIS (2001 B 12678)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).