Entreprise : LES BROUSSES - SIREN 438 753 113
Identité
Dénomination
LES BROUSSES
SIREN (siège)
438 753 113
Date d'immatriculation au RNE
01/08/2001
Début d’activité
20/07/2001
Date de fin de la personne morale
31/07/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACHAT ET ADMINISTRATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
23 BD JEAN-JAURES 28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RONDEL JEAN-LOUIS , FRANCIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
CAMEMBERT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/2001
Siret
43875311300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACHAT ET ADMINISTRATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Autres Activités
ACHAT ET ADMINISTRATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Adresse
23 BD JEAN-JAURES
28170 , CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
303
Date d'ajout
05/03/2004
Description
AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 3 JANVIER 2004, LES ASSOCIES ONT : - PRIS ACTE DE LA DEMISSION DE MADAME RONDEL NATHALIE, DE SES FONCTIONS DE GERANTE, A COMPTER DU 3 JANVIER 2004. - DECIDE DE NOMMER MONSIEUR RONDEL JEAN-LOUIS, EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT. - DECIDE DE TRANSFERER LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, A COMPTER DU 3 JANVIER 2004 : * DU : 23 BOULEVARD JEAN JAURES - 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS. * AU : 3 RUE DE LA LUNE - 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS. Date d'effet : 03/01/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).