Entreprise : SCEA DE TREZY - SIREN 438 741 373
Identité
Dénomination
SCEA DE TREZY
SIREN (siège)
438 741 373
Date d'immatriculation au RNE
07/08/2001
Début d’activité
01/07/2001
Date de fin de la personne morale
06/08/2100
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Culture et élevage associés
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
122000 EUR
Adresse du siège
LE PETIT TREZY 18150 LA CHAPELLE-HUGON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHOLLET MARTINE
Nom d'usage
MONSEAU
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
La Chapelle-Hugon
Nom, Prénom(s)
GABIGNON FRANCK
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
La Guerche-sur-l'Aubois
Nom, Prénom(s)
MONSEAU HUBERT
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
La Chapelle-Hugon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
43874137300015
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture et élevage associés
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE PETIT TREZY
18150 , LA CHAPELLE-HUGON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
90
Date d'ajout
06/01/2009
Description
Transformation de la société à compter du 31/12/2008 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Changement de dénomination à compter du 31/12/2008 Ancienne : GAEC DE TREZY Nouvelle : SCEA DE TREZY Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2008 : Modifié : MONSEAU Hubert, Associé ne participant pas aux travaux Changement de qualité : GABIGNON Lydie, devient Associé ne participant pas aux travaux Changement de qualité : MONSEAU Martine, Gérant(e) devient Gérant(e) Associé participant aux travaux Modifié : GABIGNON Franck, Gérant(e) Associé participant aux travaux
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).