Entreprise : THIBRIG SARL - SIREN 438 731 796
Identité
(Entreprise radiée le 18/08/2021)
Dénomination
THIBRIG SARL
SIREN (siège)
438 731 796
Date d'immatriculation au RNE
23/08/2001
Fermeture de l'établissement - 43873179600019
- Date d'effet de la fermeture : 15/07/2006
Date de fin de la personne morale
22/08/2100
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
338 RTE ZA LA CAPITALE 74160 ARCHAMPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIGAUD JEAN-PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
VIC LA GARDIOLE
Nom, Prénom(s)
RIGAUD JEAN , PHILIPPE
Nom d'usage
RIGAUD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
VIC LA GARDIOLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/07/2001
Siret
43873179600019
Code APE
504Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA COMMERCIALISATION, LA REPARATION, LE DEPANNAGE DE CYLES, LA COMMERCIA- LISATION DE PIECES DETACHEES ET LA LOCATION DE CYCLES ET D'EQUIPEMENT DE CYLES
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Adresse
338 RTE ZONE ARTISANALE "LA CAPITALE"
74160 , ARCHAMPS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
338 ROUTE DE COLLONGES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1789
Date d'ajout
22/03/2007
Description
dissolution anticipée de la société liqudidateur : Monsieur RIGAUD Jean-Philippe - Etage 2, 10 rue des Ebeaux 74350 CRUSEILLES Siège de la liquidation fixé au domicile du liquidateur parution dans le journal d'annonces légales ECO DES PAYS DE SAVOIE en date du 09.02.2007 Date d'effet : 01/02/2007
Numéro d'observation
942
Date d'ajout
13/10/2006
Description
Mise en sommeil CESSATION TOTALE D'ACTIVITE SANS DISPARITION Date d'effet : 15/07/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).