Entreprise : MATRESS FRANCE - SIREN 438 644 452
Identité
Dénomination
MATRESS FRANCE
SIREN (siège)
438 644 452
Date d'immatriculation au RNE
26/07/2001
Début d’activité
10/07/2001
Date de fin de la personne morale
25/07/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fabrication et vente de matelas et sommiers
Code APE
3103Z - Fabrication de matelas
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA CASCADE 23400 BOURGANEUF FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MOULIN DE LA PAREIX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
G.V. DEVELOPPEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vierzon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/07/2001
Siret
43864445200015
Code APE
3103Z - Fabrication de matelas
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication et vente de matelas et sommiers
Adresse
RTE DE LA CASCADE
23400 , BOURGANEUF - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MOULIN DE LA PAREIX
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1294
Date d'ajout
01/08/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/07/2013 :Partant : VION Guy, Directeur général
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1146
Date d'ajout
04/07/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/06/2013 : Partant : TOUCHARD Pierre, Commissaire aux comptes titulaire Changement de qualité : MORIN Jérôme, Commissaire aux comptes suppléant devient Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : REVISION CONSEIL AUDIT - RCA (AFJ), Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
187
Date d'ajout
28/01/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/01/2011 : Nouveau : VION Guy, Directeur général
Numéro d'observation
1753
Date d'ajout
29/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/10/2010 : Partant : MONTIGNY Jean Pierre Gérard Augustin, Président Nouveau : SARL RD PARTICIPATIONS représentée par DOUSSET Michel, Président
Numéro d'observation
298
Date d'ajout
12/02/2008
Description
ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR BEAUJARD MAX Date d'effet : 29/06/2007
Numéro d'observation
1084
Date d'ajout
14/09/2001
Description
ETABLISSEMENT PRINCIPAL : MOULIN DE PAREIX - ROUTE D ELA CASCADE A BOURGANEUF 23400 ACHAT DU FONDS DE LA SOCIETE MATTRESS LIMOUSIN - RCS GUERET B 337 791 628 ACTIVITE : FABRICATION ET VENTE DE MATELAS ET SOMMIERS MONTANT : 500 000 FRS JOURNAL : LE COURRIER FRANCAIS DU 7 SEPTEMBRE 2001 OPPOSITIONS : MAITRE LOMBARD ROLAND - 38 BIS, RUE PETINIAUD BEAUPEYRAT A LIMOGES 87000 A COMPTER DU 10 JUILLET 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).