Entreprise : SCI BOIS MARTIN - SIREN 438 633 190
Identité
(Entreprise radiée le 13/05/2022)
Dénomination
SCI BOIS MARTIN
SIREN (siège)
438 633 190
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2012
Fermeture de l'établissement - 43863319000022
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2022
Fermeture de l'établissement - 43863319000014
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2012
Date de fin de la personne morale
18/12/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
84600 EUR
Adresse du siège
27 RUE D ARTAGNAN 16800 SOYAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLUM-MOYSE LAURENT , MAXIME
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Soyaux
Nom, Prénom(s)
BLUM - MOYSE NATHALIE , COLETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Nom, Prénom(s)
BLUM - MOYSE ALAIN , GILBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Villers-les-Nancy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2012
Siret
43863319000022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, prise à bail, mise en valeur d'iimeubles batis ou non batis, réalisation de travaux d'amélioration et installations nouvelles.
Adresse
27 RUE 27 rue d'Artagnan
16800 , Soyaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2001
Siret
43863319000014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
13 PL THIERS
54700 , PONT-À-MOUSSON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M.BLUM MOYSE JACQUES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7586
Date d'ajout
13/05/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/03/2022
Description
Dissolution à compter du 01/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/03/2022, liquidateur : BLUM-MOYSE Laurent, Maxime, siège de la liquidation : 27 Rue d'Artagnan 16800 Soyaux, parution de la publicité légale : L'Avenir paru le 10/03/2022
Numéro d'observation
6309
Date d'ajout
19/12/2012
Description
Transfert du siège à/c du 01/12/2012 : Ancien : 13 Place Thiers 54700 Pont A Mousson Nouveau : 27 rue d'Artagnan 16800 Soyaux Changement de gérant à/c du 01/12/2012 : Ancien : BLUM - MOYSE Jacques Nouveau : BLUM - MOYSE Laurent
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).