Entreprise : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE MIRABILIS - SIREN 438 620 858
Identité
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE MIRABILIS
Sigle
EARL
SIREN (siège)
438 620 858
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2001
Début d’activité
01/07/2001
Date de fin de la personne morale
23/07/2036
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui et généralement toutes activités se ratachant à cet objet
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
76250 EUR
Adresse du siège
LD LE MARIAGE 53600 VOUTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUET LILIANE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Voutré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
43862085800011
Nom commercial
SCEA MIRABILIS
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui et généralement toutes activités se ratachant à cet objet
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD LE MARIAGE
53600 , VOUTRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4137
Date d'ajout
07/10/2008
Description
Changement de dénomination à compter du 09/07/2008 Ancienne : SCEA MIRABILIS Nouvelle : EARL MIRABILIS Transformation de la société à compter du 09/07/2008 Ancienne forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/07/2008 : Suite au décès de M.THOMAIN Xavier, Co-Gérant en date du 13/11/2002 Changement de qualité : HUET Liliane, Co-Gérant devient Gérant(e) Journal : Le Ouest-France du 11/09/2008
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).