Entreprise : QUALIFAB SARL - SIREN 438 541 724
Identité
(Entreprise radiée le 20/12/2021)
Dénomination
QUALIFAB SARL
SIREN (siège)
438 541 724
Date d'immatriculation au RNE
22/01/2007
Fermeture de l'établissement - 43854172400011
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2007
Fermeture de l'établissement - 43854172400029
- Date d'effet de la fermeture : 26/07/2007
Date de fin de la personne morale
21/01/2100
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
34 B RUE EMILE ZOLA 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUSIERE FABRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Raismes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/07/2001
Siret
43854172400011
Nom commercial
QUALIFAB
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSEIL ET COURTAGE, SUIVI DE PRODUCTION EN ARTS GRAPHIQUES
Adresse
22 RUE 22 rue du Château
59100 , Roubaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/07/2007
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
43854172400029
Code APE
741G
Adresse
34 B RUE EMILE ZOLA
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/12/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 17/12/2021 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/12/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/04/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 02/04/2010 : 1° Condamnant Mr BAUSIERE Fabrice 55 rue Gambetta 83400 HYERES à surpporter les dettes sociales à concurrence de la somme de : 80 000.00 Euros - 2° Prononçant la Faillite personnelle de Mr BAUSIERE Fabrice 55 rue Gambetta 83400 HYERES pour une durée de : 10 ANS.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/07/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 26/07 /2007 ouvrant une procédure de Liquidation Judicia ire. Cessation des paiements en date du 30/06/2007 Liquidateur : ME LOEUILLE Emmanuel 5, rue de Tour nai 2ème étage 59200 TOURCOING
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/01/2007
Description
Radiation consécutive au transfert du siège à 5965 0 VILLENEUVE D'ASCQ 34B RUE EMILE ZOLA RCS LILLE 2 007B147 A DATER DU 1/1/2007
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/01/2007
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de ROUBAIX 22 RUE DU CHATEAU - RCS ROUBAIX TOURCOI NG 2001B659 -à dater du 01/01/2007 Actes constitut ifs : dépôt au Greffe de Roubaix Tourcoing le 05/0 4/2001, publié dans Nord Eclair du 03/07/2001 Tran sfert : dépôt au Greffe de Lille le 18/01/07, publ ié dans la Gazette de la Région du Nord du 11/01/2 007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/07/2001
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : NORD-ECLAIR DU 0 3/07/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 01/01/2007. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).