Entreprise : XTERNALIS - SIREN 438 460 552
Identité
Dénomination
XTERNALIS
SIREN (siège)
438 460 552
Date d'immatriculation au RNE
10/07/2001
Début d’activité
31/03/2017
Date de fin de la personne morale
09/07/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2002
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
conseil en achats et en solutions d'externalisation, conseil aux entreprises et aux particuliers négoce et vente par correspondance communication conception et exploitation de sites internet réalisation de logiciels et production d'oeuvres multimédia
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
10 RUE SAINT-JACQUES 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAGNIER GILLES , JEAN , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Laon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/2017
Siret
43846055200021
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
conseil en achats et en solutions d'externalisation, conseil aux entreprises et aux particuliers négoce et vente par correspondance communication conception et exploitation de sites internet réalisation de logiciels et production d'oeuvres multimédia
Autres Activités
conseil en achats et en solutions d'externalisation, conseil aux entreprises et aux particuliers négoce et vente par correspondance communication conception et exploitation de sites internet réalisation de logiciels et production d'oeuvres multimédia
Adresse
10 RUE SAINT-JACQUES
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/2001
Siret
43846055200013
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
36 RTE DE COUCY-LE-CHATEAU
02300 , TROSLY-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1006
Date d'ajout
15/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin en date du 15/02/2024, a prononcé la faillite personnelle de M. Gilles MAGNIER pour une durée de 10 ans, nom du liquidateur : la SELARL Evolution en la personne de Maître Guillaume Randoux 2 Rue des Campions 02100 Saint-Quentin
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
09/02/2023
Description
Décision du 09/02/2023. Remplacement du juge commissaire par Monsieur Stéphane BONNARDIN
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
29/10/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 26/10/2018 NOMMANT Monsieur . CORNAILLE Jacques JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
20/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 20-07-2018 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2018/6101 désigne liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTINnom du juge-commissaire Madame . BREUIL Sylvie met fin a la mission de l'administrateur SELARL V & V en la personne de Maître Stéphane VERMUE. Met fin à la période d'observation .
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
25/05/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé en date du 25/05/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018/6101 date de cessation des paiements le 25/11/2016, et a désigné juge commissaire : Madame . BREUIL Sylvie, administrateur : SELARL V & V en la personne de Maître Stéphane VERMUE 35, rue Victor Bach 02100 SAINT-QUENTIN, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 25.11.2018, et a ouvert une période d'observation expirant le 25/11/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/07/2001
Description
Historique : JAL CONSTITUTION L'AISNE NOUVELLE DU 10/07/01 DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS AU GREFFE DU 10/07/01 Modification du 18.3.2002 * AGE du 28.12 .2001 décidant la prorogation du premier exercice social qui sera clos le 31.12. 2002 et aura une du rée de 17 mois & 20 jours. * Dépôt des actes au gr effe le 18.3.2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).