Entreprise : ISOCELL - SIREN 438 407 116
Identité
Dénomination
ISOCELL
SIREN (siège)
438 407 116
Date d'immatriculation au RNE
09/07/2001
Début d’activité
19/06/2001
Date de fin de la personne morale
08/07/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
LA PRESTATION DE SERVICES AUX ENTREPRISES, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE L'INVESTISSEMENT; LA PRISE ET LA POSSESSION DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES ; LA GESTION DE CES PARTICIPATIONS, L'ANIMATION, LA COORDINATION ET LE CONTROLE DESDITES SOCIETES
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1490444.5 EUR
Adresse du siège
53 BD DU GENERAL MARTIAL VALIN 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Goldberg CORY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Nom, Prénom(s)
SAWICKI JOANNE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Nom, Prénom(s)
VOIN JEAN-DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Vaucresson
Dénomination
AURIGA PARTNERS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINANCIERE DU FREMUR
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/06/2001
Siret
43840711600021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
LA PRESTATION DE SERVICES AUX ENTREPRISES, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE L'INVESTISSEMENT; LA PRISE ET LA POSSESSION DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES ; LA GESTION DE CES PARTICIPATIONS, L'ANIMATION, LA COORDINATION ET LE CONTROLE DESDITES SOCIETES
Autres Activités
LA PRESTATION DE SERVICES AUX ENTREPRISES, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE L'INVESTISSEMENT; LA PRISE ET LA POSSESSION DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES ; LA GESTION DE CES PARTICIPATIONS, L'ANIMATION, LA COORDINATION ET LE CONTROLE DESDITES SOCIETES
Adresse
53 BD DU GENERAL MARTIAL VALIN
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/2001
Siret
43840711600013
Code APE
741J
Adresse
18 RUE ANGELIQUE VERIEN
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42135
Date d'ajout
31/10/2001
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42136
Date d'ajout
31/10/2001
Description
La société a par décision du 18 10 2001 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 18 10 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).