Entreprise : CAISSE CREDIT MUT ENSEIGNANT PARIS QUARTIER LATIN - SIREN 438 386 013
Identité
Dénomination
CAISSE CREDIT MUT ENSEIGNANT PARIS QUARTIER LATIN
SIREN (siège)
438 386 013
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2001
Début d’activité
09/05/2001
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activité principale
CREDIT MUTUEL ET COOPERATIF
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
135 EUR
Adresse du siège
69 BD SAINT-GERMAIN 75005 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Brunot FABIENNE
Nom d'usage
Casabianca
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Chevrier FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
Deloche de Noyelle BERTRAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Jablonka PASCAL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Beauvilliers
Nom, Prénom(s)
Kacef FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lazzarotto MARIANNICK
Nom d'usage
Dubois
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Groslay
Nom, Prénom(s)
MATHIAS KARINE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PICARD ALEXANDRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Athis Mons
Nom, Prénom(s)
Platier JEAN-MICHEL
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Rautureau NICOLE
Nom d'usage
Locatelli
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Le Raincy
Nom, Prénom(s)
Ruiz ANGEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/05/2001
Siret
43838601300025
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
CREDIT MUTUEL ET COOPERATIF
Autres Activités
CREDIT MUTUEL ET COOPERATIF
Adresse
69 BD SAINT-GERMAIN
75005 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/08/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/05/2001
Siret
43838601300017
Code APE
651D
Adresse
96 RUE GALLIENI
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
132
Date d'ajout
07/02/2011
Description
Société initialement immatriculée sous le numéro de gestion 03D2997 - Nouveau numéro de gestion 11b2637
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
31/07/2007
Description
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 003 758
Numéro d'observation
18247
Date d'ajout
03/07/2003
Description
La société a par décision du 03/07/2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 03/07/2002
Numéro d'observation
18244
Date d'ajout
03/07/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).