Entreprise : SCI LES PALMIERS - SIREN 438 340 754
Identité
(Entreprise radiée le 15/06/2021)
Dénomination
SCI LES PALMIERS
SIREN (siège)
438 340 754
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2001
Fermeture de l'établissement - 43834075400011
- Date d'effet de la fermeture : 10/09/2020
Date de fin de la personne morale
11/07/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
13755 EUR
Adresse du siège
22 RTE DE LA FORET 45290 LES CHOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCAS PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Les Choux
Nom, Prénom(s)
ZWILLINGER JULIETTE
Nom d'usage
PILSA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1929
Commune de résidence
Montargis
Nom, Prénom(s)
PILSA VERONIQUE
Nom d'usage
LUCAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Les Choux
Nom, Prénom(s)
PILSA ISABELL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Ouzouer-sur-Trézée
Nom, Prénom(s)
PILSA CAROLINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Montargis
Nom, Prénom(s)
PILSA JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Baho
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
43834075400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers
Adresse
22 RTE 22 route de la Foret
45290 , Les Choux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
15/06/2021
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 10-09-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
15/06/2021
Description
Dissolution à compter du 10-09-2020, journal publicateur : la République du Centre du : 23-09-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).