Entreprise : EUROPEAN VILLAS INTERNATIONAL - SIREN 438 307 084
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2020)
Dénomination
EUROPEAN VILLAS INTERNATIONAL
SIREN (siège)
438 307 084
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2001
Date de fin de la personne morale
12/06/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1 AV ARISTIDE BRIAND 06500 MENTON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAMBURY PALACE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEYER WILFRID , JEAN , ANTOINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
DELLEPIANE JESSICA , ANN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Menton
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2001
Siret
43830708400014
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
27 AV ARISTIDE BRIAND
06500 , MENTON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/2019
Siret
43830708400022
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location saisonnieres
Adresse
1 AV 1 Avenue Aristide Briand Hambury Palace
06500 , Menton - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAMBURY PALACE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4368
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : DELLEPIANE Jessica Ann, siège de la liquidation : 83 Boulevard de Garavan 06500 Menton, parution de la publicité légale : L'Avenir Côte d'Azur en date du 21/02/2020
Numéro d'observation
3121
Date d'ajout
24/02/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/10/2013
Numéro d'observation
34483
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Nice
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).