Entreprise : TUDY FINANCES SAS - SIREN 438 300 519
Identité
Dénomination
TUDY FINANCES SAS
SIREN (siège)
438 300 519
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2001
Début d’activité
15/06/2001
Date de fin de la personne morale
26/06/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toute prise de participation et prestations de conseils en tout genre
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
52736 EUR
Adresse du siège
21 RUE MAUBLANC 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIOU JOEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/2001
Siret
43830051900032
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toute prise de participation et prestations de conseils en tout genre
Autres Activités
Toute prise de participation et prestations de conseils en tout genre
Adresse
21 RUE MAUBLANC
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2001
Siret
43830051900024
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
51 AV PIERRE BEREGOVOY
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2001
Siret
43830051900016
Code APE
652E
Adresse
1 RUE JEAN RAMEAU
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3981
Date d'ajout
17/09/2020
Description
Radiation du RCS le 17/09/2020 avec effet au 15/07/2020 transfert du siege à Paris sans maintien
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2020B220291
Date d'ajout
16/09/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
3247
Date d'ajout
06/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/03/2010 : Partant : PATER Alain, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : COIFFARD Alain, Commissaire aux comptes titulaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).