Entreprise : CIRLAMA - SIREN 438 295 156
Identité
Dénomination
CIRLAMA
SIREN (siège)
438 295 156
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2001
Début d’activité
01/06/2001
Date de fin de la personne morale
27/06/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de locaux
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
205800 EUR
Adresse du siège
13 RUE SAINT-ANTOINE 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMALRIC CAROLINE , MARIE , FRANCOISE , BERNADETTE
Nom d'usage
AT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
AMALRIC MARIE , ELISABETH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
CHATILLON NICOLAS , PIERRE , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
CHATILLON CLARA , LORRAINE
Nom d'usage
D'HOUDAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
CHATILLON PAUL , STANISLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Colombes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2001
Siret
43829515600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de locaux
Autres Activités
Location de locaux
Adresse
13 RUE SAINT-ANTOINE
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1910
Date d'ajout
14/06/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2017 : Partant : FRAYSSE Anne-Marie, Gérant Changement de qualité : AT Caroline, Marie, Françoise, Bernadette, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : AMALRIC Marie, Elisabeth, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Partant : AMALRIC Bertrand, Pierre, Marie, Associé indéfiniment responsable (décédé le 30/11/2015)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1842
Date d'ajout
03/07/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 13/05/2014 : Nouveau : CHATILLON Nicolas, Pierre, Jean, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CHATILLON Paul, Stanislas, Associé indéfiniment responsable Nouveau : D'HOUDAIN Clara, Lorraine, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).