Entreprise : FRANCOJOU - SIREN 438 274 920
Identité
Dénomination
FRANCOJOU
SIREN (siège)
438 274 920
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2001
Début d’activité
02/07/2001
Date de fin de la personne morale
01/07/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition gestion et Admministration de tous bien,s immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2600 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU TILLEUL 23140 PIONNAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTE LAETITIA , RACHEL
Nom d'usage
FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Bonson
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS BENJAMIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Bonson
Nom, Prénom(s)
JOUANNY LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Pionnat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/07/2001
Siret
43827492000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion et Admministration de tous bien,s immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit
Autres Activités
Acquisition gestion et Admministration de tous bien,s immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit
Adresse
4 RUE DU TILLEUL
23140 , PIONNAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1675
Date d'ajout
15/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes et mise à jour des associés indéfiniment responsables avec ke décret du 01.02.2005, à compter du 17/07/2010 : Modifié : JOUANNY Laurent, Gérant associé Nouveau : FRANCOIS Benjamin, Associé Société Civile Changement de qualité : FRANCOIS Laetitia Rachel, Gérant(e) devient Associé Société Civile Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/05/2007 : Modifié : FRANCOIS Laetitia Rachel Née COSTE : Ancien nom d'usage : COSTE Nouveau nom d'usage : FRANCOIS
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).