Entreprise : GEALY - SIREN 438 251 936
Identité
Dénomination
GEALY
SIREN (siège)
438 251 936
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2001
Date de fin de la personne morale
26/06/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
128000 EUR
Adresse du siège
RTE DE LYON 84100 ORANGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT LA VIOLETTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOTTIN SEBASTIEN , PASCAL , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Nom, Prénom(s)
BURC JEROME , JEAN-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Carcassonne
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS EMILE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Peaugres
Nom, Prénom(s)
ZORILLA STEPHANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Le boulou
Dénomination
CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/08/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/06/2001
Siret
43825193600011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquérir détenir gérer directement une participation majoritaire dans la société Sobrior Société anonyme au capital de 700 000 F dont le siège social est fixé à orange (84100) Route de Lyon lieudit la violette (Rcs 325-158-764)
Adresse
RTE DE LYON
84100 , ORANGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT LA VIOLETTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21653
Date d'ajout
24/08/2024
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1057
Date d'ajout
28/01/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 26/10/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).