Entreprise : SCI BAC 3 - SIREN 438 221 723
Identité
(Entreprise radiée le 03/08/2020)
Dénomination
SCI BAC 3
Sigle
SCI BAC + 3
SIREN (siège)
438 221 723
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2001
Fermeture de l'établissement - 43822172300010
- Date d'effet de la fermeture : 03/08/2020
Date de fin de la personne morale
17/06/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
137190 EUR
Adresse du siège
39 RUE VAUGELAS 73100 AIX-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BACHELARD KARINE , FRANCETTE , JACQUELINE
Nom d'usage
VERDUCI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Bassens
Nom, Prénom(s)
BACHELARD SOPHIE , JOSIANE
Nom d'usage
CARDOSO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Brison Saint-Innocent
Nom, Prénom(s)
BACHELARD CHRISTOPHE , CLAUDE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Meyzieu
Nom, Prénom(s)
BACHELARD SANDRINE , MARCELLE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Valdahon
Nom, Prénom(s)
ROBERT FRANCETTE , MARIE-LOUISE
Nom d'usage
BACHELARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Drumettaz-Clarafond
Nom, Prénom(s)
BACHELARD CHRISTELLE , PASCALE , PIERRETTE
Nom d'usage
SERRES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Drumettaz-Clarafond
Nom, Prénom(s)
BACHELARD FABRICE , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Brison Saint-Innocent
Nom, Prénom(s)
BACHELARD CLAUDE , DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Brison Saint-Innocent
Nom, Prénom(s)
BACHELARD NATHALIE , BERNADETTE , RENEE
Nom d'usage
LECLERC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Nom, Prénom(s)
BACHELARD RENE , JOSEPH , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Drumettaz-Clarafond
Nom, Prénom(s)
MAILLAND-GUILLERMIN MARCELLE , DENISE
Nom d'usage
BACHELARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Nom, Prénom(s)
MICHAUD CHANTAL , MARIE
Nom d'usage
BACHELARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Brison Saint-Innocent
Dénomination
SCI BAC + 3 PROMOTION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Brison Saint-Innocent
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/05/2001
Siret
43822172300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition construction échange apport ou autrement.
Adresse
39 RUE 39 Rue Vaugelas
73100 , Aix-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10293
Date d'ajout
03/08/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 03/08/2020 avec effet au 03/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26291
Date d'ajout
27/06/2013
Description
Dissolution à compter du 17/03/2013 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 17/03/2013 siège de la liquidation Chez Monsieur René BACHELARD, Liquidateur, à DRUMETTAZ CLARAFOND (73420), 121 chemin de la Châtaigneraie parution de la publicité légale LA MAURIENNE du 09/05/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).