Entreprise : SCI FOCH VILLIERS - SIREN 438 221 418
Identité
(Entreprise radiée le 11/05/2022)
Dénomination
SCI FOCH VILLIERS
SIREN (siège)
438 221 418
Date d'immatriculation au RNE
19/06/2001
Date de fin de la personne morale
18/06/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU MARECHAL FOCH 94350 VILLIERS-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/05/2001
Siret
43822141800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'un immeuble sis à Villiers sur Marne (94350) 15 rue du maréchal Foch l'administration l'exploitation par bail;Location ou autrement dudit immeuble et de tout autres immeubles
Adresse
15 RUE 15 Rue DU MARECHAL FOCH
94350 , Villiers-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26679
Date d'ajout
11/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Créteil le 11/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
65755
Date d'ajout
16/05/2011
Description
Dissolution à compter du 31/03/2011 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/12/2010 siège de la liquidation Au domicile du liquidateur : Mr Dominique BERTRAND 15 rue Mal Foch 94350 VILLIERS SUR MARNE parution de la publicité légale LA LOI du 14/04/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).