Entreprise : AISNE MENUISERIES DISTRIBUTION SARL - SIREN 438 185 548
Identité
Dénomination
AISNE MENUISERIES DISTRIBUTION SARL
Sigle
AMD
SIREN (siège)
438 185 548
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2001
Date de fin de la personne morale
21/06/2100
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2002
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
55 RUE ROGER SALENGRO 02000 LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCHESNE MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Landouzy-la-Ville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/04/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
43818554800015
Nom commercial
SARL AISNE MENUISERIES DISTRIBUTION
Enseigne
AISNE MENUISERIES DISTRIBUTION
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat, vente, fabrication, pose de menuiserie pvc, bois, alu
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Code APRM
4332AB - Menuiserie PVC
Adresse
55 RUE 55 rue Roger Salengro
02000 , Laon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/06/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 02/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/09/2015
Description
Décision du 16/09/2015. Remplacement du juge commissaire par Monsieur . Philippe DUFOREST
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/04/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, a prononcé, en date du 24/04/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2015/5308, date de cessation des paiements le 31/10/2014, et a désigné : juge commissaire Monsieur . Jacques CORNAILLE liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Michel GRAVE 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/06/2001
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A318 le 22/06/2001 --- Publicité a u Journal : LE DEMOCRATE DE L'AISNE --- Parution a u Journal le 15/06/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CL 2017-06-02 M02 Clôture de Liquidation judiciaire 2017-08-03 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin GRAVE,L 2015-04-24 M02 Liquidation 2015-05-22 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin GRAVE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).