Entreprise : LOCATIONS ET TRANSPORTS PUBLICS - SIREN 438 173 494
Identité
Dénomination
LOCATIONS ET TRANSPORTS PUBLICS
SIREN (siège)
438 173 494
Date d'immatriculation au RNE
19/06/2001
Début d’activité
16/06/2001
Date de fin de la personne morale
18/06/2100
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Transport public routier de marchandises location de véhicule industriels pour le transport de marchandises
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
22 RTE DE LA GARE 78890 GARANCIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT MICHELLE
Nom d'usage
OTT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Flexanville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/06/2001
Siret
43817349400032
Enseigne
YVELINES VOYAGEURS SERVICES ET/OU LOCATIONS ET TRANSPORTS PUBLICS ET/OU LOCA TP
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de marchandises location de véhicule industriels pour le transport de marchandises
Adresse
22 RTE DE LA GARE
78890 , GARANCIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/2001
Siret
43817349400016
Code APE
602G
Adresse
26 ALL DU BOURBONNAIS
78310 , MAUREPAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/08/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/12/2001
Siret
43817349400024
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
15 RUE DES MONGAZONS
78200 , MAGNANVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
44958
Date d'ajout
11/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11/10/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Mars prise en la personne de Me Philippe Samzun . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
48522
Date d'ajout
11/03/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 11/03/2015 nommant M. Blin Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
45998
Date d'ajout
11/02/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 27/01/2015 nommant Avec Effet À Compter Du 1er Janvier 2015, La Selarl Mars prise en la personne de Maître Samzun 43 bis Rue Saint Honoré 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
26819
Date d'ajout
27/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 27/02/2014 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2014J00179 , date de cessation des paiements le 27/08/2012 , désigne liquidateur Me Samzun Philippe 2 Passage Roche 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).