Entreprise : SV ELECTRICITE GENERALE SNC - SIREN 438 145 567
Identité
(Entreprise radiée le 25/10/2021)
Dénomination
SV ELECTRICITE GENERALE SNC
SIREN (siège)
438 145 567
Date d'immatriculation au RNE
15/06/2001
Fermeture de l'établissement - 43814556700014
- Date d'effet de la fermeture : 25/10/2021
Date de fin de la personne morale
14/06/2100
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
8200 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA BONNETTE 45430 CHECY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERDON PATRICE , JACQUES , ROGER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Orleans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/05/2001
Siret
43814556700014
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ELECTRICITE GENERALE
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
1 RUE 1 rue de la Bonnette
45430 , Checy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/10/2021
Description
Radiation d'office article R123-136 du Code de Commerce-"Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention"
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1530
Date d'ajout
26/02/2004
Description
Dissolution anticipée de la société NOMINATION DE M. VERDON PATRICE, DEMEURANT 30 RUE JACQUART 45000 ORLEANS, EN QUALITE DE LIQUIDATEUR SIEGE DE LIQUIDATION : 27 RUE MARCEL PROUST 45000 ORLEANS PUBLICITE : LA REPUBLIQUE DU CENTRE DU 28/11/2003 Date d'effet : 25/08/2003
Numéro d'observation
5791
Date d'ajout
02/10/2001
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT ORDONNANCE DU JUGE COMMIS EN DATE DU 17.09.2001, MENTION DE L'INCAPACITE DE MR SIMMONET (LAURENT) A EXERCER LES FONCTIONS DE GERANT Date d'effet : 17/09/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).