Entreprise : STM - SIREN 438 108 219
Identité
Dénomination
STM
SIREN (siège)
438 108 219
Date d'immatriculation au RNE
19/07/2001
Début d’activité
01/06/2001
Date de fin de la personne morale
18/07/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Le transport routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteur destiné au transport de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3t5.
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
7630 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES VERGERS DE COINAUD 26140 ANNEYRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAPLAINE DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Anneyron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2001
Siret
43810821900033
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le transport routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteur destiné au transport de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3t5.
Adresse
8 RUE DES VERGERS DE COINAUD
26140 , ANNEYRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2001
Siret
43810821900017
Code APE
602M
Adresse
1 RUE GEORGES BIZET
26000 , VALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/2002
Siret
43810821900025
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
LES GOUVERNAUX
26120 , CHABEUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LOT N°8
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/008931
Date d'ajout
29/07/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 29/07/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/005550
Date d'ajout
23/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 23/05/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 avenue Duchesne 26100 Romans-sur-Isère
Numéro d'observation
F18/001841
Date d'ajout
27/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 26/02/2018 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 30/08/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F17/011413
Date d'ajout
15/11/2017
Description
Par ordonnance en date du 15/11/2017, le Président du Tribunal de Commerce de Romans a nommé mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 Avenue Duchesne 26100 ROMANS-SUR-ISERE.
Numéro d'observation
F17/008974
Date d'ajout
30/08/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 30/08/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 AVENUE DUCHESNE 26100 ROMANS-SUR-ISERE. Date de cessation des paiements : 28/07/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).