Entreprise : SCI DU LIEUTENANT - SIREN 438 096 539
Identité
Dénomination
SCI DU LIEUTENANT
SIREN (siège)
438 096 539
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2001
Début d’activité
28/05/2001
Date de fin de la personne morale
13/06/2051
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de tous terrains et immeubles ; Gestion, entretien et location de ces immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
8 B RUE NOEMIE HAMARD 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLOT DES MINIERES CHRISTINE
Nom d'usage
BINNENDIJK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
BELLOT DES MINIERES FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
BELLOT DES MINIERES JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Orvault
Nom, Prénom(s)
BELLOT DES MINIERES MARGUERITE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Paris 07
Nom, Prénom(s)
BELLOT DES MINIERES ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1998
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
CHANCERELLE GUISLHAINE
Nom d'usage
BELLOT DES MINIERES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/05/2001
Siret
43809653900012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous terrains et immeubles ; Gestion, entretien et location de ces immeubles
Autres Activités
Acquisition de tous terrains et immeubles ; Gestion, entretien et location de ces immeubles
Adresse
8 B RUE NOEMIE HAMARD
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
841
Date d'ajout
10/02/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/12/2016 : Partant : BELLOT DES MINIERES Jacques, Gérant Nouveau : BINNENDIJK Christine, Associé Nouveau : BELLOT DES MINIERES François, Associé Nouveau : BELLOT DES MINIERES Jean, Associé Nouveau : BELLOT DES MINIERES Marguerite, Associé Nouveau : BELLOT DES MINIERES Etienne, Associé Changement de qualité : BELLOT DES MINIERES Guislhaine, Gérant devient Gérant, Associé Journal d'annonces légales : Le Publicateur Libre du 16/02/2017
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).