Entreprise : METIS GROUP - SIREN 438 052 094
Identité
(Entreprise radiée le 31/10/2023)
Dénomination
METIS GROUP
SIREN (siège)
438 052 094
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2001
Date de fin de la personne morale
31/05/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
454563 EUR
Adresse du siège
32 RUE TROYON 92310 SEVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REICH MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Liancourt
Nom, Prénom(s)
MAGNE CLAUDE , ANTOINE , PATRICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Uzès
Dénomination
GROUPEMENT D'EXPERTISE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/2001
Siret
43805209400010
Adresse
73 RUE DE SEVRES
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
73 A 77
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/12/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/01/2001
Siret
43805209400028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise et gestion de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, acquisitions, la fourniture par tous moyens, de toutes prestations administratives, techniques, commericales, financières, juridiques, comptables, informatiques , a toutes sociétés francaises ou étrangères
Adresse
32 RUE 32 Rue Troyon
92316 , Sèvres CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SEVRES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
99120
Date d'ajout
31/10/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
99120
Date d'ajout
31/10/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 31/10/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Legras De Grandcourt Patrick . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 31/10/2023
Numéro d'observation
81304
Date d'ajout
02/12/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 02/12/2010 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2010J00785 désigne liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 57/63, Rue Ernest Renan 92000 Nanterre , juge commissaire Mme Richez Annie , juge commissaire suppléant M. Bougaux Patrick , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
Numéro d'observation
69665
Date d'ajout
02/09/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 02/09/2010 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2010J00785 , date de cessation des paiements le 24/08/2010 désigne Juge Commissaire Mme Richez Annie , Juge Commissaire suppléant M. Bougaux Patrick , Administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire Me Legras De Grandcourt Patrick 57/63, Rue Ernest Renan 92000 Nanterre , , et ouvre une période d'observation expirant le 02/03/2011 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
92497
Date d'ajout
14/10/2002
Description
Cette société déjà constituée sous la forme SCI (01 D 716) Se transforme en SARL A compter du 28/06/2002 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).