Entreprise : SARL LES MILLE ET UNE NUITS - SIREN 438 030 447
Identité
Dénomination
SARL LES MILLE ET UNE NUITS
SIREN (siège)
438 030 447
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2001
Date de fin de la personne morale
05/06/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7800 EUR
Adresse du siège
9 PL JEAN PLOTTON 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEROUANE MADJID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Saint-Etienne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/04/2001
Siret
43803044700017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 PL JEAN PLOTTON
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/2001
Siret
43803044700025
Enseigne
LES MILLE ET UNE NUITS
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
café - bar - glacier - restaurant -
Adresse
4 PL 4 Place Jean Jaurès
42000 , Saint-Etienne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/004616
Date d'ajout
23/04/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 18/04/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
80092
Date d'ajout
24/08/2017
Description
Jugement Par arrêt en date du 4/8/2017, la Cour d¿appel de Lyon a constaté que Maître Jean BLANCHARD exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er juillet 2017, au sein de la SELARL MJ ALPES, 14, rue Edouard Herriot 38300 BOURGOIN JALLIEU, immatriculée au RCS de VIENNE. Ce même arrêt dit que pour l¿ensemble des mandats visés sur la liste annexée à sa requête du 29 juin 2017, Maître Jean BLANCHARD les accomplira dans le cadre de la SELARL MJ ALPES et non plus dans le cadre de l¿activité exercée à titre individuel, ce à compter du 1er juillet 2017 et dit que le Greffier du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE devra procéder à la mention du présent arrêt au RCS pour les procédures en cours à cette date.
Numéro d'observation
63284
Date d'ajout
01/04/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Saint Etienne rendue le 31/03/2016 nommant Me Blanchard Jean 9 Boulevard Mendès France 42000 Saint-Étienne liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/04/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 30/04/2008 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maître Roche André-Charles 9 boulevard Mendes-France 42021 Saint-Etienne Cedex 01
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/02/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 06/02/2008 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 30/04/2008. Cessation des paiements en date du 06/02/2008. Juge Commissaire : M Philippe BARBIER Juge Suppléant:M Franck BAHADOURIAN Mandataire Judiciaire : Maître Roche André-Charles 9 boulevard Mendes-France 42021 Saint-Etienne Cedex 01
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 05/04/2001.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 30/04/2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 4 place Jean Jaurès 42000 Saint-Etienne : Observation depuis le 06/06/2001 : FONDS ACQUIS DE Mr PIRES Antoine - RC 86 A 594 - AU PRIX DE 1 200 000,00 FRF -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).