Entreprise : CENTRALE DECO - SIREN 438 013 229
Identité
Dénomination
CENTRALE DECO
SIREN (siège)
438 013 229
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2001
Date de fin de la personne morale
04/06/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
58000 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VOIE PRINCIPALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAIRE PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Nom, Prénom(s)
MAYET ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Saint-François
Dénomination
LAURENT MARTIN GRANDGUILLAUME SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/05/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2001
Siret
43801322900010
Code APE
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Centrale d'achat import export de tous produits de carrelage et sanitaires
Adresse
Zone Industrielle Jarry
97122 , Baie-Mahault - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Voie Principale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4600
Date d'ajout
24/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2010 : Partant : BOGAVCIC-ESQUIROL Stéphane Michel, Gérant(e) Nouveau : MAYET Antoine, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3620
Date d'ajout
05/07/2010
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2010 Ancienne forme : Société par Actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2010 : Partant : NAVARRO Nathalie Marie, Président Nouveau : BOGAVCIC-ESQUIROL Stéphane Michel, Gérant(e)
Numéro d'observation
2962
Date d'ajout
16/07/2002
Description
Modification autreANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31/05 NOUVELLE DATE : 31/12 A COMPTER DU 28 06 02 PV AGE DU 28 06 02 JNAL DE PARUT : FRANCE ANTILLES DU 02 07 02
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le 17/02/2011 le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciairem à l'égard de la société, a désigné M. NAGAPIN juge commissaire, M. BICHARA-JABOUR juge commissaire suppléant, Me DUMOULIN mandataire judiciaire, la SELARL MICHEL-MIROITE-GORINS administrateur judiciaire.Le 05/05/2011 le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société, a ordonné une expertise comptable, a maintenu M. NAGAPIN juge commissaire, M. BICHARA-JABOUR juge commissaire suppléant, a désigné Me DUMOULIN liquidateur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).