Entreprise : SCI OFMYFLATS - SIREN 438 004 855
Identité
Dénomination
SCI OFMYFLATS
SIREN (siège)
438 004 855
Date d'immatriculation au RNE
28/05/2001
Début d’activité
21/03/2001
Date de fin de la personne morale
27/05/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition et la gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
RN 137 - LA CHARRE 17300 VERGEROUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREAU JOHNNY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
VERGEROUX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/03/2001
Siret
43800485500039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition et la gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers
Autres Activités
L'acquisition et la gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
RN 137 - LA CHARRE
17300 , VERGEROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/03/2001
Siret
43800485500013
Code APE
702C
Adresse
61 RUE RASPAIL
17300 , ROCHEFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2006
Siret
43800485500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
18 B RUE DE LA TUBLERIE
17300 , VERGEROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
296
Date d'ajout
11/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/12/2011 : Partant : FRADIN Marilyne, Gérant associé indéfiniment responsable Changement de qualité : MOREAU Johnny, Associé indéfiniment responsable devient Gérant associé Transfert de l'établissement principal à compter du 15/12/2011 : Ancienne adresse : 18B rue de la Tublerie 17300 VERGEROUX Nouvelle adresse :RN 137 - La Charre - 17300 Vergeroux Transfert du siège social à compter du 15/12/2011 : Ancienne adresse : 18B rue de la Tublerie - Vergeroux 17300 Vergeroux Nouvelle adresse : RN 137 - la Charre 17300 Vergeroux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/04/2007
Description
Transfert du siège social à l'intérieur du ressort Transfert du siège & de l'établissement principal de 61 rue Raspail 17300 ROCHEFORT à 18B Rue de la Tublerie 17300 ROCHEFORT A compter du 01.05.2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).