Entreprise : AD MAJORIS - SIREN 437 960 917
Identité
Dénomination
AD MAJORIS
SIREN (siège)
437 960 917
Date d'immatriculation au RNE
30/05/2001
Début d’activité
15/06/2001
Date de fin de la personne morale
29/05/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2001
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participations financières dans tous groupements sociétés ou entreprises français ou étrangers, crées ou à créer et ce par tous moyens notamment par voie d'apports de souscriptions ou d'achats d'actions de parts sociales ou de parts bénéficiaires de fusion de sociétés en participation de groupement d'alliance ou de commandite la gestion de ses participations financièrestoute prestations de services administratifs financiers techniques ou autresle négoce la transformation la commercialisation la distribution sous quelque forme que ce soit de produits thermoplastiques thermodurcissables ou en caoutchouc sous toutes leurs formes ainsi que le négoce la transformation la commercialisation et la distribution de matériels s'y rapportant
Code APE
2016Z - Fabrication de matières plastiques de base
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
21 RUE SAINT JEAN 69550 CUBLIZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONSTANT LIONEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Cublize
Nom, Prénom(s)
CONSTANT STEPHANE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Violay
Nom, Prénom(s)
CONSTANT BERNARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
La Grande-Motte
Dénomination
CABINET ROYET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Étienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/2001
Siret
43796091700015
Code APE
2016Z - Fabrication de matières plastiques de base
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prise de participations financières dans tous groupements sociétés ou entreprises français ou étrangers, crées ou à créer et ce par tous moyens notamment par voie d'apports de souscriptions ou d'achats d'actions de parts sociales ou de parts bénéficiaires de fusion de sociétés en participation de groupement d'alliance ou de commandite la gestion de ses participations financièrestoute prestations de services administratifs financiers techniques ou autresle négoce la transformation la commercialisation la distribution sous quelque forme que ce soit de produits thermoplastiques thermodurcissables ou en caoutchouc sous toutes leurs formes ainsi que le négoce la transformation la commercialisation et la distribution de matériels s'y rapportant
Adresse
21 RUE SAINT JEAN
69550 , CUBLIZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F10/003389
Date d'ajout
11/10/2010
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - AD Majoris Le Bourg 69550 CUBLIZE, 393 977 400 RCS GTC Villefranche-Tarare, société apporteuse au 30/06/2010 Effet rétroactif de la fusion au 1er Janvier 2010 comptablement et fiscalement Modification dénomination objet social au 30 Juin 2010 (ancienne dénomination : AD MAJORIS HOLDING)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/000182
Date d'ajout
23/01/2003
Description
Changement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant à compter du 20 Décembre 2002
Numéro d'observation
F02/002760
Date d'ajout
10/10/2002
Description
Augmentation du capital au 11 Juillet 2002
Numéro d'observation
F02/001954
Date d'ajout
17/07/2002
Description
MODIFICATION DES PRINCIPALES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE ET ADJONCTION D'ACTIVITE A COMPTER DU 10 JUIN 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).