Entreprise : SCI BAYL EXPRESS - SIREN 437 947 914
Identité
Dénomination
SCI BAYL EXPRESS
SIREN (siège)
437 947 914
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2001
Début d’activité
02/05/2001
Date de fin de la personne morale
31/05/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition d'un immeuble sis à Carcassonne 10 rue CHARLES AUGUSTIN COULON. Puis administration, propriété, gestion de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
12 RUE DES PERVENCHES 66430 BOMPAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAYLAC JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Bompas
Nom, Prénom(s)
DURAND HELENE
Nom d'usage
BAYLAC-LUQUET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Bompas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/05/2001
Siret
43794791400010
Nom commercial
SCI BAY ESPRESS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition d'un immeuble sis à Carcassonne 10 rue CHARLES AUGUSTIN COULON. Puis administration, propriété, gestion de tous immeubles
Autres Activités
Acquisition d'un immeuble sis à Carcassonne 10 rue CHARLES AUGUSTIN COULON. Puis administration, propriété, gestion de tous immeubles
Adresse
12 RUE DES PERVENCHES
66430 , BOMPAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F15/005920
Date d'ajout
08/06/2015
Description
Mention d'office : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en date du 21/05/2015 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/009658
Date d'ajout
15/10/2014
Description
Mention d'office : Jugement du Tribunal de GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN en date du 09/10/2014 prononçant la liquidation judiciaire sous le régime simplifié -Mandataire liquidateur : me Hélène GASCON domicilié à PERPIGNAN 1 Rue Léon Dieudé - date de cessation des paiements le 01/07/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).