Entreprise : SCEA DE LA MULOTIERE - SIREN 437 946 163
Identité
Dénomination
SCEA DE LA MULOTIERE
SIREN (siège)
437 946 163
Date d'immatriculation au RNE
11/06/2001
Début d’activité
11/06/2001
Date de fin de la personne morale
10/06/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Élevage avicole
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LA MULOTIERE 28250 LA PUISAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAFFIN THEOPHILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
RAFFIN BENOIT
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
La Ferté Vidame
Nom, Prénom(s)
RAFFIN ANAISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/06/2001
Siret
43794616300015
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage avicole
Autres Activités
Élevage de volailles
Adresse
LA MULOTIERE
28250 , LA PUISAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6327
Date d'ajout
18/11/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 04/07/2013 Liquidateur : RAFFIN Benoît Le siège de la liquidation est fixé à : 28 Rue Laborde - 28340 La Ferté Vidame Journal d'annonces légales : JOURNAL HORIZONS en date du 07/11/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
497
Date d'ajout
27/03/2007
Description
AUX TERMES DE L'AGE DU 06/03/2007, IL A ETE DECIDE : - UNE MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES GERANTES, A COMPTER DU 06/03/2007 : PARTANT : MADAME GUILLAUME BRIGITTE RACHEL GILBERTE, CO-GÉRANT. CHANGEMENT DE QUALITE : MONSIEUR RAFFIN BENOIT JEAN MARCEL, CO-GÉRANT DEVIENT GÉRANT(E). DATE D'EFFET : 06/03/2007.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).