Entreprise : LIPARO & CIE - SIREN 437 924 921
Identité
Dénomination
LIPARO & CIE
SIREN (siège)
437 924 921
Date d'immatriculation au RNE
28/05/2001
Début d’activité
14/05/2001
Date de fin de la personne morale
27/05/2100
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Transport public routier de marchandises de plus de 3.5 t
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital minimum
762 EUR
Adresse du siège
RTE MARE GALLON 97190 LE GOSIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COCOYER - CHEZ MR LIPARO JEAN-LOUIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIPARO MARYKA , JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1997
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
SABLIER SABRINA , ARLELLE
Nom d'usage
BRESLAU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/05/2001
Siret
43792492100020
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport public routier de marchandises de plus de 3.5 t
Adresse
RTE MARE GALLON
97190 , LE GOSIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COCOYER - CHEZ MR LIPARO JEAN-LOUIS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/05/2001
Siret
43792492100012
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
CARENAGE
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ MADAME FORBIN MARTHE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2621
Date d'ajout
17/05/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/07/2012 :Partant : HURGON Yannick Jean André, GérantNouveau : BRESLAU Sabrina, Arlelle, Gérante
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
565
Date d'ajout
23/02/2010
Description
Modification autreTRANSFERT DU SIEGE ETS PRINC DE LA SOCIETE / ANCIENNE ADRESSE : CARENAGE C/0 MME FORBIN MARTHE 97110 POINTE A PITRE / NOUVELLE ADRESSE : RTE DE MARE GALLON COCOYER C/0 MR LIPARO JEAN LOUIS 97190 LE GOSIER / NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT : HURGON YANNICKDate d'effet : 04/05/2009
Numéro d'observation
3613
Date d'ajout
27/08/2008
Description
Modification d'activitéACTIVITES PRINCIPALES : TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES DE -3.5 T / MODIFIEES PAR : TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES DE +3.5 TDate d'effet : 17/07/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).