Entreprise : EDITIONS CARAIBES MARTINIQUE - SIREN 437 918 782
Identité
Dénomination
EDITIONS CARAIBES MARTINIQUE
SIREN (siège)
437 918 782
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2001
Date de fin de la personne morale
02/05/2051
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7623 EUR
Adresse du siège
3 RUE SCHOELCHER 97110 POINTE-A-PITRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLISSON SYLVAIN , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Nom, Prénom(s)
BADLOU JOCELYN , MEDARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Pointe A Pitre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/2001
Siret
43791878200024
Enseigne
EDITIONS CARAIBES GUADELOUPE
Code APE
5819Z - Autres activités d'édition
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EDITIONS DE LIVRES
Adresse
3 RUE SCHOELCHER
97110 , POINTE-A-PITRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2001
Siret
43791878200016
Code APE
221J
Origine du fonds
Création
Activité principale
EDITION DIFFUSION DISTRIBUTION ET VENTE DE TOUS OUVRAGES DE LIBRAIRIE, PRESSE ET PUBLICATIONS DE TOUTE NATURE EN GENERAL, CD ROMS ET DVD PAR CATLOGUE, INTERNET, ET PAR TOUTES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION, QUEL QU'EN SOIT LE SUPPORT
Adresse
ZONE DE GROS LA JAMBETTE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM.LUC ELISABETH
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5824
Date d'ajout
26/12/2003
Description
Modification autreTRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : IMM LUC ELISABETH QU ZI JAMBETTE 97232 LE LAMENTINA LA MEME ADRESSE QUE L'ETS PRINCIPAL : 3 RUE SCHOELCHER 97110 POINTE A PITRENON MAINTIEN D'ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGEGERANT PARTANT : MR CAREDDA BRUNONOUVEAU CAPITAL : 8 622 EUROSANCIEN CAPITAL : 7 623 EUROSPV AGE DU 30/10/03Date d'effet : 30/10/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3468
Date d'ajout
07/07/2003
Description
Modification autre DEMISSION DES FONCTIONS DE CO-GERANT : MR CAREDDA BRUNO ET MME GUILLOT CATHERINE MARIE-LOUISE CESSION DE PARTS SOCIALES CEDANT : MLLE CATHERINE GUILLOT CESSIONNAIRES MR SYLVAIN PLISSON ET MR JECELYN BADLOU A COMPTER DU 31/03/2003
Numéro d'observation
3744
Date d'ajout
10/09/2001
Description
Modification autre NOMINATION DE MME GUILLOT CATHEIRNE MARIKE-LOUISE, EN QUAMITE DE CO-GERANT A COMPTER DU 11/04/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).