Entreprise : GUYPASS - SIREN 437 914 120
Identité
(Entreprise radiée le 29/01/2021)
Dénomination
GUYPASS
SIREN (siège)
437 914 120
Date d'immatriculation au RNE
08/08/2017
Date de fin de la personne morale
07/08/2100
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
30500 EUR
Adresse du siège
82 A RTE DE LA TUILIERE 74370 FILLIERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES OLLIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRILLAT-AMEDE GUY , ALBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Fillière
Nom, Prénom(s)
VAILLY PASCALE , MARIE
Nom d'usage
PERRILLAT-AMEDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Fillière
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/04/2001
Siret
43791412000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et exploitation, par location ou autrement de tous biens immobiliers situés en France
Adresse
2 RUE 2 rue Alfred Bastin
74100 , Annemasse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/07/2017
Siret
43791412000021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
82 A RTE DE LA TUILIERE
74370 , FILLIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES OLLIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/001822
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Radiation en date du 29/01/2021 - Clôture des opérations de liquidation 23/11/2020 (Assemblée générale en date du 23/11/2020).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/001819
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/09/2020 - Siège de la liquidation : 22 Avenue de la Plaine 74000 ANNECY - Publicité dans un journal d'annonces légales : Hebdo des Savoie du 17/12/2020
Numéro d'observation
F21/001819
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2020
Numéro d'observation
4794
Date d'ajout
25/08/2017
Description
Radiation du RCS le 25/08/2017 avec effet au 12/07/2017 Radiation par suite du transfert du siege social et du principal établissement du 2 Rue Alfred Bastin 74100 ANNEMASSE au 82 A Route de la Tuilière Les Ollières 74370 FILLIERE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).