Entreprise : COFEX - SIREN 437 854 730
Identité
Dénomination
COFEX
SIREN (siège)
437 854 730
Date d'immatriculation au RNE
11/05/2001
Date de fin de la personne morale
10/05/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
339600 EUR
Adresse du siège
39 RUE FERDINAND FOREST 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ROMARIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HODGKINSON PIERRE , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Saint-François
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/07/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/04/2001
Siret
43785473000011
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice d'Expert-comptable
Adresse
39 RUE Immeuble Romarin
97122 , Baie-Mahault - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Rue Ferdinand Forest
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/005149
Date d'ajout
06/05/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 06/05/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001102
Date d'ajout
02/04/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal Mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 02/04/2020 désignant Juge commissaire : Monsieur KALIL Alexandre en qualité de juge-commissaire en remplacement du Juge-Commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
5029
Date d'ajout
08/10/2015
Description
Changement de dénomination à compter du 09/07/2015Ancienne : FID'G.P.ENouvelle : COFEXModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/07/2015 :Partant : DUFETEL Jean-Marc Francois Dominique, GérantNouveau : HODGKINSON Pierre, Jean, Gérant
Numéro d'observation
1954
Date d'ajout
28/04/2006
Description
Nomination d'un gérantNOUVEAU GERANT : HODGKINSON PIERREPV AGM DU 22/02/06Date d'effet : 22/02/2006
Numéro d'observation
1952
Date d'ajout
21/04/2005
Description
Modification de la date de clôture de l'exerciceANCIENNE DATE DE CLOTURE : 30/09NOUVELLE DATE DE CLOTURE : 31/12PV AGM DU 31/01/05Date d'effet : 31/01/2005
Numéro d'observation
3696
Date d'ajout
02/10/2001
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 8000 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 339 600 EUROS A CPTER DU 15 07 2001
Numéro d'observation
2341
Date d'ajout
20/06/2001
Description
Modification autreANCIENNE DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE SOCIAL : 30 06 NVELLE DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE SOCIAL : 30 09
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Par jugement en date du 06 juin 2019, le Tribunal mixte de commerce a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a nommé LA SELARL MONTRAVER YANG-TING en qualité de liquidateur judiciaire, a nommé messieurs BOUTON et BICHARA-JABOUR en tant que juges commissaires.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).