Entreprise : HELIATEC - SIREN 437 838 683
Identité
Dénomination
HELIATEC
SIREN (siège)
437 838 683
Date d'immatriculation au RNE
22/05/2001
Début d’activité
01/05/2001
Date de fin de la personne morale
21/05/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Ingénierie conseil assistance en maintenance et travaux neufs études et réalisation
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
450000 EUR
Adresse du siège
25 CRS LANDRIVON 13110 PORT-DE-BOUC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANFOSSO CHRISTINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille 08
Nom, Prénom(s)
BALDASSARI GABRIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
SAINT MITRE LES REMPARTS
Dénomination
SYREC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille 08
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2001
Siret
43783868300021
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Ingénierie conseil assistance en maintenance et travaux neufs études et réalisation
Adresse
25 CRS LANDRIVON
13110 , PORT-DE-BOUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2001
Siret
43783868300013
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
44 AV MAURICE THOREZ
13110 , PORT-DE-BOUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7418
Date d'ajout
03/03/2022
Description
Remplacement d'un mandataire de justice En date du 01/03/2022, le Tribunal de Commerce D'AIX EN PROVENCE a remplacé le liquidateur judiciaire précédemment nommé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire contre HELIATEC (SAS) sous le numéro 41021149, et a désigné : Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître Laura BES - 7, rue Joseph d'Arbaud - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2Date d'effet : 01/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2565
Date d'ajout
18/01/2022
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 18/01/2022, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE HELIATEC (SAS), A DESIGNE : Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître Laura BES - 7, rue Joseph d'Arbaud - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2.DATE D’EFFET : 18/01/2022 Date d'effet : 18/01/2022
Numéro d'observation
33639
Date d'ajout
20/10/2021
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/10/2021, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE A ARRETE UN PLAN DE CESSION AU PROFIT DE PELICAN VENTURE SAS SUR LA PROCEDURE HELIATEC (SAS)Date d'effet : 20/10/2021
Numéro d'observation
24277
Date d'ajout
27/07/2021
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire En date du 27/07/2021, le Tribunal de Commerce D'AIX EN PROVENCE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre HELIATEC (SAS) sous le numéro 41021149, et a désigné : mandataire judiciaire SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me Dominique RAFONI ou Me Laura BES - 7, rue Joseph d'Arbaud - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2Administrateur judiciaire : SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET prise en la personne de l'un ou l'autre de ses associés - 70, rue de la Tramontane - 13100 Aix-en-Provence, avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion , - a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé au 21/07/2021 la date de cessation des paiements.Date d'effet : 27/07/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).