Entreprise : SCI ARE DE L'AUTAN - SIREN 437 835 960
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2022)
Dénomination
SCI ARE DE L'AUTAN
SIREN (siège)
437 835 960
Date d'immatriculation au RNE
21/05/2001
Fermeture de l'établissement - 43783596000026
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2021
Fermeture de l'établissement - 43783596000018
- Date d'effet de la fermeture : 19/07/2011
Date de fin de la personne morale
20/05/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
LD RAFI 82230 GENEBRIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GORSKI FLORENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Aussonne
Nom, Prénom(s)
HOULES LAURENT , ANDRE , ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Génébrières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/2001
Siret
43783596000018
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
430 RUE DE L ABBAYE
82000 , MONTAUBAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/03/2001
Siret
43783596000026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la construction de tous biens mobiliers et immobiliers en France ou à l'étranger, l'administration et la gestion du patrimoine social, conclusion de baux.
Adresse
LD lieu dit Rafi
82230 , Génébrières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3066
Date d'ajout
15/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/03/2022
Description
Dissolution à compter du 30/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2021, liquidateur : HOULES Laurent, André, Alain, siège de la liquidation : Lieu-dit Rafi 82230 Génébrières, parution de la publicité légale : Le Petit Journal paru le 28/01/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).