Entreprise : LOJERIS CONSEIL - SIREN 437 746 688
Identité
(Entreprise radiée le 20/03/2018)
Dénomination
LOJERIS CONSEIL
SIREN (siège)
437 746 688
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2001
Fermeture de l'établissement - 43774668800013
- Date d'effet de la fermeture : 18/10/2017
Date de fin de la personne morale
14/05/2100
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
7 LANN ER GROEZ 56400 BRECH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUNCAS PATRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Brech
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/04/2001
Siret
43774668800013
Nom commercial
LOJERIS CONSEIL
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation de produits et de biens immobiliers - toutes transactions ou conseils pour l'achat, la vente et la location de logements, locaux industriels ou d'activité de bureaux qu'ils soient neufs, Rénoves, ou anciens pour le compte d'autrui, personnes morales ou physiques ou pour notre propre compté, le conseil, la conception et la réalisation d'études de marche et d'actions dans le domaine de la publicité, recrutement et la formation d'agents commerciaux spécialisés. Toutes opérations de lotissements de terrains et de marchands de biens, de C Reation de ZAC, aménagements au sens large pour son propre compte ou le compte d'autrui.
Adresse
7 7 Lann Er Groez
56400 , Brech - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2145
Date d'ajout
20/03/2018
Description
Radiation du RCS le 20/03/2018 avec effet au 18/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1485
Date d'ajout
21/02/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2016. Liquidateur : DUNCAS Patrice, ancien gérant. Gérant partant : DUNCAS Olivier. Le siège de la liquidation est fixé à : 7 Lann Er Groez 56400 Brech. Journal d'annonces légales : LE PAYSAN BRETON en date du 03/02/2017.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).