Entreprise : SCI DE VIESVILLE - SIREN 437 733 306
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2021)
Dénomination
SCI DE VIESVILLE
SIREN (siège)
437 733 306
Date d'immatriculation au RNE
07/05/2001
Fermeture de l'établissement - 43773330600017
- Date d'effet de la fermeture : 04/01/2021
Date de fin de la personne morale
06/05/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
Le Bourg 17620 LA GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMAIGRE SANDRINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Saint-Ciers-Sur-Bonnieure
Nom, Prénom(s)
LEMAIGRE GEOFFROY , PATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Nom, Prénom(s)
LEMAIGRE PRISCILLA , GAETANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Nom, Prénom(s)
LEMAIGRE CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
BRAINE L'ALLEUD
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/2001
Siret
43773330600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration de tous immeubles batis ou non batis...
Adresse
Le Bourg
17620 , La Gripperie Saint-Symphorien - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3992
Date d'ajout
18/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 04/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/11/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2019, liquidateur : LEMAIGRE Christian, siège de la liquidation : avenue de la Brise 3 BRAINE L'ALLEUD BELGIQUE, parution de la publicité légale : L'Hebdo en date du 29/10/2020
Numéro d'observation
8004
Date d'ajout
02/12/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 27/10/2013 : Nouveau : LEMAIGRE Priscilla, Gaétane, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LEMAIGRE Geoffroy, Patrice, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LEMAIGRE Sandrine, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).