Entreprise : SCI L.F. 24 - SIREN 437 732 084
Identité
Dénomination
SCI L.F. 24
SIREN (siège)
437 732 084
Date d'immatriculation au RNE
11/10/2012
Début d’activité
28/08/2012
Date de fin de la personne morale
10/10/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
gestion immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
RUE ANDRE ET GUY PICOTY 23300 LA SOUTERRAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICOTY MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
La souterraine
Nom, Prénom(s)
RIDOIRE CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
La souterraine
Dénomination
CAPELLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeron
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PICOTY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/08/2012
Siret
43773208400029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion immobilière
Autres Activités
gestion immobilière
Adresse
RUE ANDRE ET GUY PICOTY
23300 , LA SOUTERRAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/05/2001
Siret
43773208400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHANTEGREL
24120 , PAZAYAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1712
Date d'ajout
11/10/2012
Description
Modification des dirigeants à compter du 28.08.2012- associés partants- M. ROCHE Jean Pierre DENIS également gérant- et la SARL GROUPE JEAN PIERRE ROCHE B 415 099 258- associé- nomination de deux nouveaux gérants non associés à compter du 28.08.2012- M. RIDOIRE Christian ET M. PICOTY Michel
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).