Entreprise : SCM CENTRE MEDICAL DES BOULARDS - SIREN 437 607 450
Identité
(Entreprise radiée le 02/11/2020)
Dénomination
SCM CENTRE MEDICAL DES BOULARDS
SIREN (siège)
437 607 450
Date d'immatriculation au RNE
30/04/2001
Fermeture de l'établissement - 43760745000024
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2019
Fermeture de l'établissement - 43760745000016
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2002
Date de fin de la personne morale
29/04/2031
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
RUE DES ANCIENS COMBATTANTS 63460 COMBRONDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNEL SARAH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Beaumont
Nom, Prénom(s)
LOPEZ STEPHANIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Le cheix
Nom, Prénom(s)
HULET CHRISTOPHE , GERARD , RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
YSSAC LA TOURETTE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/03/2001
Siret
43760745000016
Code APE
748K
Adresse
12 RUE DES TUILIERS
63460 , COMBRONDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/03/2001
Siret
43760745000024
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Adresse
RUE rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord
63460 , Combronde - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13214
Date d'ajout
26/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/09/2019
Description
Dissolution à compter du 31/08/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/05/2019, liquidateur : HULET Christophe Gerard Raymond, siège de la liquidation : Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord 63460 Combronde, parution de la publicité légale : L'annonceur légal en date du 05/09/2019
Numéro d'observation
129
Date d'ajout
12/01/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 09/12/2008 Ancien : 4000 EUR Nouveau : 6000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/01/2009 : Nouveau : BRUNEL Sarah, Gérant associé Changement de qualité : ROUGEAUX Evelyne Marie-Christine, Gérant(e) devient Gérant associé Changement de qualité : HULET Christophe Gerard Raymond, Gérant(e) devient Gérant associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).