Entreprise : SCI A TOUTES POMPES - SIREN 437 603 251
Identité
Dénomination
SCI A TOUTES POMPES
SIREN (siège)
437 603 251
Date d'immatriculation au RNE
12/06/2009
Début d’activité
15/04/2008
Date de fin de la personne morale
11/06/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, vente exceptionnelle dans le cadre de la gestion du patrimoine, location de tous immeubles.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1220 EUR
Adresse du siège
86 T RUE GABRIEL PERI 59296 AVESNES-LE-SEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLET CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Fenain
Nom, Prénom(s)
LORTHIOIS DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Avesnes-le-Sec
Nom, Prénom(s)
SCHAEFER SEVERINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Vauréal
Nom, Prénom(s)
TISON ANNIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Froncles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/2008
Siret
43760325100020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, vente exceptionnelle dans le cadre de la gestion du patrimoine, location de tous immeubles.
Autres Activités
Acquisition, vente exceptionnelle dans le cadre de la gestion du patrimoine, location de tous immeubles.
Adresse
86 T RUE GABRIEL PERI
59296 , AVESNES-LE-SEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2001
Siret
43760325100012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
37 A RUE WILSON
59171 , HORNAING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1961
Date d'ajout
01/09/2005
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MADAME SCHAEFER SEVERINE EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR LORTHIOIS DENIS DEMISSIONNAIRE. Date d'effet : 01/01/2005
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).